8月7日,桂林市政府党组成员孙环志到桂林经济技术开发区、永福县调研,认真听取园区工业经济运行情况汇报,并与相关企业代表座谈,解决发展瓶颈问题。
永福县领导韦文周、秦传志、杨荣保,市工信局、市统计局和桂林经开区管委会及临桂区相关领导参加调研活动和座谈会。
上述消息显示,广西北海市人民政府党组成员、副市长孙环志,已调桂林市任职,副市长人选。
孙环志同志简介:
孙环志,男,汉族,1979年1月生,江苏建湖人,1999年12月加入中国共产党,2002年8月参加工作,上海交通大学公共管理专业,公共管理硕士学位。
1998年09月—2002年08月,江苏省徐州师范大学思想政治教育专业学习,获大学学历、法学学士学位;
2002年08月—2004年03月,中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所党委办秘书;
2004年03月—2007年01月,中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所团委书记兼党委办秘书;
2005年09月—2008年07月,上海交通大学公共管理专业学习,获公共管理硕士学位;
2007年01月—2009年02月,中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所办公室副主任(主持全面工作)、团委书记;
2009年02月—2010年10月,中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所办公室主任;
2008年11月—2009年10月,百色市那坡县委副书记(挂职);
2010年10月—2011年06月,广西百色市工业和信息化委员会副主任、党组成员;
2011年06月—2012年12月,广西百色市那坡县委常委、组织部部长;
2012年12月—2014年01月,广西百色市德保县委常委、组织部部长;
2014年01月—2016年05月,广西百色市德保县委常委、常务副县长、县政府党组副书记;
2016年04月,拟任正处级领导职务;
2016年05月—2016年08月,广西百色市平果市委副书记、副县长、代县长、县政府党组书记;
2016年08月—2017年01月,广西百色市平果市委副书记、县长、县政府党组书记;
2017年01月—2020年04月,广西百色市平果市委副书记、县长、县政府党组书记,平果工业区工委书记(兼);
2020年03月,拟作为广西设区市下辖县(市、区)党委书记人选;
2020年04月—2020年06月,广西北海市合浦县委书记,龙港新区北海铁山东港产业园党工委书记(兼);
2020年06月,拟晋升一级调研员;
2020年06月—2021年04月,广西北海市合浦县委书记,龙港新区北海铁山东港产业园党工委书记(兼),一级调研员;
2021年03月,拟任副厅级领导职务;
2021年04月—2021年07月,广西北海市人民政府副市长,合浦县委书记,龙港新区北海铁山东港产业园党工委书记(兼);
2021年07月—,广西北海市人民政府副市长;
相关阅读xiang guan yue du
广西北海市副市长孙环志,已调任桂林市政府党组成员
8月7日,桂林市政府党组成员孙环志到桂林经济技术开发区、永福县调研,认真听取园区工业经济运行情况汇报,并与相关企业代表座谈,解决发展瓶颈问题。 永福县领导韦文周、秦传志、杨荣保,市工信局、市统计局 【详细】
广西大学党委副书记马献力,任桂林医学院党委书记
据桂林医学院官方网站"学校领导"栏目显示,马献力已任桂林医学院党委书记。 马献力出生于1978年,早年就在桂林医学院工作,曾任桂林医学院学工处处长,桂林医学院党委组织部部长,桂林医学院生物技术学院党总 【详细】
梁焕治,跻身贵港市覃塘区委常委
据贵港市覃塘区委宣传部公众号"覃塘融媒"消息,8月9日,覃塘区召开国家储备林项目工作推进会。区委书记韦安宁出席会议并讲话。区委常委梁焕治参加会议。 上述消息显示,广西贵港市港南区人民政府副区长、党组 【详细】
上思县人民代表大会常务委员会任免名单
上思县人民代表大会常务委员会 任免名单 (2024年8月13日上思县第十七届人大常委会第二十三次会议通过) (一) 决定任命: 李洁玲为上思县农业农村局局长; 黄日兴为上思县水利局局长。 ( 【详细】
玉林市领导干部任前公示
领导干部任职前公示 根据有关规定,经市委研究决定,对吴 涛等同志进行任职前公示。 吴 涛,男,汉族,1975年3月生,在职大学,中共党员,现任玉林投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记,广西玉林产业 【详细】